1987年,毕业于原沔阳中学(现湖北省仙桃中学),同年,考上武汉大学计算机系。
大学四年级,开始和同学王全国、李儒雄等人创办三色公司。半年以后kaiyun体育网页登录入口,三色公司决定解散。
1992年初,加盟金山公司。先后出任金山公司北京开发部经理、珠海公司副总经理、北京金山软件公司总经理等职务。
1998年8月,担任金山公司总经理。
1998年,被武汉大学聘为名誉教授,并在武汉大学设立了“腾飞奖学金”。
2000年底,金山公司股份制改组后,出任北京金山软件股份有限公司总裁。
2007年12月20日,辞去金山CEO职务。
2010年4月,与原Google中国工程研究院副院长林斌、原摩托罗拉北京研发中心高级总监周光平、原北京科技大学工业设计系主任刘德、原金山词霸总经理黎万强、原微软中国工程院开发总监黄江吉和原Google中国高级产品经理洪峰六人联合创办小米科技。
2011年7月11日,任金山软件董事长。
2012年,当选北京市人大代表。
2013年,当选中华人民共和国全国人民代表大会代表。
2017年12月,当选北京市第十五届人民代表大会代表。
2020年3月24日,任金山软件名誉董事长。
2020年6月20日,卸任金山软件执行董事。
2021年6月23日,退任天星银行。
2021年12月6日,不再担任小米科技(武汉)有限公司执行董事兼总经理。
2021年12月7日,不再担任广州小米信息服务有限公司执行董事、小米科技(武汉)有限公司法定代表人。
2021年12月9日,不再担任珠海小米通讯技术有限公司董事长。
2021年12月10日,不再担任广州小米通讯技术有限公司董事长、广东小米科技有限责任公司执行董事。
2021年12月10日,不再担任广东小米科技有限责任公司法定代表人。
2022年9月,卸任北京小米电子软件技术有限公司董事长。